Entreprise : LJR - SIREN 380 461 681
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2016)
Dénomination
LJR
SIREN (siège)
380 461 681
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1991
Fermeture de l'établissement - 38046168100013
- Date d'effet de la fermeture : 23/09/2016
Date de fin de la personne morale
07/01/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
245 GR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS MIGUEL , ANTONIO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
GONCALVES DOS SANTOS SERAFIM
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
GONCALVES DOS SANTOS MIGUEL , ANTONIO
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS MARIA , DE , FATIMA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS YVON , MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Batz-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/01/1991
Siret
38046168100013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
245 GR DE LA GUILLOTIERE
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/053873
Date d'ajout
15/11/2016
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 23/09/2016 - Siège de la liquidation : Chez QUADRO 3 Rue Pierre-Emmanuel ZI de Domont 95330 DOMONT - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Moniteur du 04/11/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/053878
Date d'ajout
15/11/2016
Description
Radiation en date du 15/11/2016 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 17/10/2016).
Numéro d'observation
F16/053873
Date d'ajout
15/11/2016
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/09/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).