Entreprise : INTER'F SA - SIREN 380 441 618
Identité
Dénomination
INTER'F SA
SIREN (siège)
380 441 618
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1991
Date de fin de la personne morale
22/01/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LES CHARRIERS 17100 SAINTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTENEUR JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Mareuil-lès-Meaux
Nom, Prénom(s)
GEFFROY ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Coignières
Nom, Prénom(s)
PONSOT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Vernaison
Nom, Prénom(s)
CHAPTOIS FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saintes
Nom, Prénom(s)
VIERS VERONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saintes
Nom, Prénom(s)
CALLE DANIEL , GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Genté
Nom, Prénom(s)
LECHNER GERHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
WEIL-DER-STADT
Nom, Prénom(s)
FEIL KARL-HEINZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
HOLZGERLINGEN
Nom, Prénom(s)
ORSINI EMMANUELA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
TORVAIANICA
Dénomination
FIDAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saintes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38044161800028
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Permettre la création de la SA AIR DESIGN - Faciliter les possibilités d'extension à d'autres activités selon les nécessités et les opportunités du marché Contribuer par tout moyen que ce soit au développement et à l'exploitation de ses sociétés filiales ou dans lesquelles elle aurait des participations
Adresse
Zone Industrielle des Charriers
17100 , Saintes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2180
Date d'ajout
22/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 21/07/2011 , prononce la clôture pour extinction du passif , nom du juge commissaire : M. Saliba Gérard , nom du liquidateur : Me Amauger Muriel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42498
Date d'ajout
22/07/2011
Description
Radiation d'office suite Jgt CEP
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/02/2009
Description
: Par jugement en date du 19 février 2009, le Tribunal de Commerce de Saintes,a désigné Monsieur Pierre WILLIAMS-GOBEAUX en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/02/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 02/02/2006 nommant M SALIBA Gérard en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M RIVET Paul
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/01/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 18/01/1996 nommant M RIVET Paul René Lucien en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MR BARBOT à compter du 12.01.1996.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/1991
Description
Autres jugements : LE 17 SEPTEMBRE 1992 : DEPOT CESSATION DES PAIEMENTS AU 17 SEPTEMBRE 1992 : JGT REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE DATE CESSATION DES PAIEMENTS : 17 SEPTEMBRE 1992 JUGE COMMISSAIRE : M. BARBOT LIQUIDATEUR : ME AMAUGER 2 BIS TER RUE JEAN JAURES - 17300 ROCHEFORT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).