Entreprise : TORRES ET FILS - SIREN 380 407 361
Identité
Dénomination
TORRES ET FILS
SIREN (siège)
380 407 361
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1991
Début d’activité
15/01/1991
Date de fin de la personne morale
14/01/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transformation de tout produit d'origine animale ou végétale ainsi que leur commercialisation tant en France Qu'a l'étranger.
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
LD SUR LE COUVENT 47430 LE MAS D'AGENAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LES PEUPLIERS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tonneins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1991
Siret
38040736100019
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Transformation de tout produit d'origine animale ou végétale ainsi que leur commercialisation tant en France Qu'a l'étranger.
Autres Activités
TRANSFORMATION DE TT PRODUIT DORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Adresse
LD SUR LE COUVENT
47430 , LE MAS D'AGENAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1117
Date d'ajout
01/02/2023
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure du : 01/02/2023Liquidateur judiciaire : SCP Odile STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Date d'effet : 01/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14834
Date d'ajout
22/12/2022
Description
avec constatation de l’état de cessation des paiements par jugement du 21/12/2022.Date d'effet : 21/12/2022
Numéro d'observation
10823
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) par jugement du 21/09/2022.Date d'effet : 21/09/2022
Numéro d'observation
4831
Date d'ajout
20/04/2022
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde par jugement du et nommé :Administrateur judiciaire : SELARL THIOLLET PHILIPPE, représentée par Me Philippe THIOLLET - 4, rue Jules de Rességuier - 31000 Toulouse avec mission de surveiller le débiteur dans sa gestionMandataire judiciaire : SCP Odile STUTZ, représentée par Me Odile STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEXLes déclarations de créance sont à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC soit par courrier soit par le site www.creditors-services.com.Date d'effet : 19/04/2022
Numéro d'observation
6715
Date d'ajout
31/01/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).