Entreprise : SARL GUIMARCAN - SIREN 380 403 014
Identité
Dénomination
SARL GUIMARCAN
SIREN (siège)
380 403 014
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1992
Date de fin de la personne morale
24/02/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES JARDINIERS 88000 EPINAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Murris PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38040301400018
Code APE
7733Z - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location de materiel et mobilier,location a titre permanent ou temporaire d'immeubles et locaux amenagers a usage commercial,artisanal,bureaux,prestations de services et conseils.Secretariat,bureautique etc... l'activite de loueur de meuble professionnel,tourisme et hotellerie
Adresse
9 RUE DES JARDINIERS
88000 , EPINAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/1991
Siret
38040301400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE AQUIOUPOU
97310 , KOUROU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL LAG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/12/2023
Description
Dissolution à compter du 23-12-2023, journal publicateur : franceguyane.fr du : 27-12-2023, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
20040016
Date d'ajout
12/01/2004
Description
augmentation du capital porte a 315 000 euros le 30/10/2003
Numéro d'observation
942698
Date d'ajout
25/01/1981
Description
Maintien de l'activite de la societe malgre un actif net inferieur a la moitie du capital social. AG du 12/10/92
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).