Entreprise : SCI DES RIVES DU THIOU - SIREN 380 366 609
Identité
Dénomination
SCI DES RIVES DU THIOU
SIREN (siège)
380 366 609
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1990
Début d’activité
19/12/1990
Date de fin de la personne morale
18/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, D'ECHANGE, D'APPORT OU AUTREMENT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
29 RUE MIOLLIS 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERAUD ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1922
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
HERAUD JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/1990
Siret
38036660900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, D'ECHANGE, D'APPORT OU AUTREMENT
Autres Activités
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, D'ECHANGE, D'APPORT OU AUTREMENT
Adresse
29 RUE MIOLLIS
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1990
Siret
38036660900010
Code APE
702C
Adresse
18 B RUE DU BOIS DES MOINES
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VARENNE SAINT HILAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54172
Date d'ajout
06/10/2004
Description
La société a par décision du 15/07/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 15/07/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54171
Date d'ajout
06/10/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).