Entreprise : SOCIETE CIVILE VERMEIR - SIREN 380 364 687
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE VERMEIR
SIREN (siège)
380 364 687
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1990
Fermeture de l'établissement - 38036468700034
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2020
Fermeture de l'établissement - 38036468700026
- Date d'effet de la fermeture : 04/03/2005
Date de fin de la personne morale
17/09/2089
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
95 BD SAINT MICHEL 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Boutboul BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Épinay-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
Boutboul HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Sceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/08/1990
Siret
38036468700034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de construction - acquisition - exploitation d'immeubles.
Adresse
95 BD 95 boulevard Saint-Michel
75005 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1990
Siret
38036468700026
Code APE
702C
Adresse
147 RUE PIERRE VERMEIR
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005D0272638
Date d'ajout
06/10/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 21-04-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005D0272630
Date d'ajout
06/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-04-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette du Palais DU : 22-09-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
26823
Date d'ajout
14/06/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
26824
Date d'ajout
14/06/2005
Description
La société a par décision du 04/03/2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 04/03/2005
Numéro d'observation
29733
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).