Entreprise : SCI 1 QUAI VOLTAIRE LE PECQ - SIREN 380 354 720
Identité
Dénomination
SCI 1 QUAI VOLTAIRE LE PECQ
SIREN (siège)
380 354 720
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1990
Début d’activité
29/12/1990
Date de fin de la personne morale
27/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition-la gestion-l'administration sous toutes formes par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis,éventuellement l'aliénation de ces immeubles et leur aménagement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
14340 EUR
Adresse du siège
38 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cailloux LAURENCE , BARBARA
Nom d'usage
Morandi
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Morandi MAXIME , CHARLES , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/1990
Siret
38035472000043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition-la gestion-l'administration sous toutes formes par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis,éventuellement l'aliénation de ces immeubles et leur aménagement.
Autres Activités
L'acquisition-la gestion-l'administration sous toutes formes par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis,éventuellement l'aliénation de ces immeubles et leur aménagement.
Adresse
38 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/11/1991
Siret
38035472000027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 QUAI VOLTAIRE
78230 , LE PECQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1990
Siret
38035472000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
127 RUE DU VAL DE SAIRE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/1990
Siret
38035472000035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE DES CAPUCINS
50700 , VALOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1531
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Radiation du RCS le 02/05/2019 avec effet au 26/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019D030241
Date d'ajout
29/04/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1176
Date d'ajout
30/05/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/04/2014 : Ancienne adresse : 127 rue du Val de Saire 50100 Cherbourg Nouvelle adresse : 28 rue des Capucins 50700 Valognes AGE du 15/04/2014. La presse de la Manche du 24/05/2014.
Numéro d'observation
3066
Date d'ajout
26/12/2008
Description
A cpter du 01/07/2008 : chgt d'associés : anc : LUCAS Astrid, LUCAS Erik, LUCAS Hilde, SALMON Pauline, SALMON Basile, SALMON Agathe, LUCAS Blandine, LUCAS Paul, LUCAS Alice, LUCAS Jacqueline / nv : SCI SULAC - pv age du 09.10.08
Numéro d'observation
2497
Date d'ajout
27/10/2008
Description
A compter du 09/10/2008 : chgt de gérant : anc : Mme LUCAS Jacqueline / nv : Mr LUCAS David - Associés : LUCAS Bertrand, SALMON Véronique, LUCAS Richard, LUCAS Alice, LUCAS Paul, LUCAS Blandine, SALMON Agathe, SALMON Basile, SALMON Pauline, LUCAS Hilde, LUCAS Erik, LUCAS Astrid - pv ago du 09.10.08 - la presse de la manche du 18.10.08
Numéro d'observation
3592
Date d'ajout
24/12/2001
Description
Augmentation du capital ANCIENNE MENTION : 76.512 EUROS NOUVELLE MENTION : 122.240 EUROS AGE DU 04.12.01 OUEST FRANCE DU 22.12.01 Date d'effet : 04/12/2001
Numéro d'observation
272
Date d'ajout
31/01/2001
Description
SUIV. AGO DU 29/12/00 CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS POUR LE PORTER A 213,42 EUROS ET AUGMENTATION POUR LE FIXER A 76 512 EUROS - OUEST FRANCE DU 31/01/01 Date d'effet : 29/12/2000
Numéro d'observation
2989
Date d'ajout
19/12/1991
Description
A)CESSION DE PARTS SOCIALES PAR MME LUCAS AU PROFIT DE LA SA SULAC B)REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER DE 1.400.000F A 1.400F AGE DU 16/11/91.PUBLICITE:OUEST FRANCE DU 13/12/91.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).