Entreprise : TRANSPORTS ORSINI - SIREN 380 344 507
Identité
Dénomination
TRANSPORTS ORSINI
SIREN (siège)
380 344 507
Date d'immatriculation au RNE
07/01/1991
Date de fin de la personne morale
06/01/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
PASSADOIRE 84100 ORANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTES GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
SORGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38034450700021
Nom commercial
CASS'103
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports nationaux et internationaux, entreposage, gestion de stocks. Négoce de pièces de rechange, neuves ou d'occasion, se rapportant a tout véhicule routier et accessoirement à la pose des dites pièces de rechange
Adresse
Quartier Passadoire
84100 , Orange - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38034450700013
Code APE
602M
Adresse
9 RUE DES PRES
84100 , ORANGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18609
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Radiation du RCS le 18/10/2018 avec effet au 15/10/2018 Par jugement du 15/10/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3008
Date d'ajout
09/03/2015
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 05/03/2015, RAOUX Michel est nommé(e) comme juge commissaire suppléant. Date d'effet : 05/03/2015
Numéro d'observation
2332
Date d'ajout
25/02/2014
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 25/02/2014, GERMAIN Jean-Claude est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 25/02/2014
Numéro d'observation
2366
Date d'ajout
25/02/2014
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 25/02/2014, PERRIN Emmanuel est nommé(e) comme juge commissaire suppléant. Date d'effet : 25/02/2014
Numéro d'observation
3101
Date d'ajout
02/03/2009
Description
Par ordonnance présidentielle du 19.01.2009 Madame Mommessin Isabelle est nommée juge commissaire et Monsieur Donat Jacky juge commissaire supplémentaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3299
Date d'ajout
28/09/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 2005 LE TGI DE CARPENTRAS A PROLONGE D ' UN AN LE DELAI POUR ETABLIR LA LISTE DES CREANCES AVANT LE 17 OCTOBRE 2006 Date d'effet : 24/06/2005
Numéro d'observation
3556
Date d'ajout
28/10/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 2004, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. A CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 JUIN 2004. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :ME GLADEL, 5, AVENUE DE PROVENCE 84420 PIOLENC. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME ROUSSEL, IMMEUBLE L'ATRIUM, 100, ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES. JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR PATRICE LEBRUN, VICE-PRESIDENT. JOURNAL : SEMAINE PROVENCE DU 1ER SEPTEMBRE 2004. Date d'effet : 09/07/2004
Numéro d'observation
3550
Date d'ajout
28/10/2004
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JUILLET 2004, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME BERNARD ROUSSEL, DEMEURANT IMMEUBLE L'ATRIUM, 100, ROUTE DE NIMES 30132 CAISSARGUES. JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR LEBRUN PATRICE, VICE-PRESIDENT. JOURNAL : SEMAINE PROVENCE DU 11 AOUT 2004. Date d'effet : 30/07/2004
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
14/04/2004
Description
ANCIEN GERANT : DOMINIQUE ORSINI NOUVEAU GERANT : GERARD PORTES A COMPTER DU 02.02.2004 VAUCLUSE HEBDO - LE COMTADIN DU 06.02.2004
Numéro d'observation
3348
Date d'ajout
06/11/2001
Description
CAPITAL SOCIAL DE 50.000 FRS PORTE A 8.000 EUROS A COMPTER DU 29.06.2001 LA GAZETTE PROVENCALE DU 04.10.2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION No2743 DU 27/05/1993: TRANSFERT DU SIEGE DU 9 RUE DES PRES A ORANGE,84100, AU QUARTIER PASSADOIRE A ORANGE,84100, A COMPTER DU 01/04/1993. PUBLICATION A LA GAZETTE PROVENCALE DU 14/04/1993. AGE DU 27/03/1993. DEPOT No1215.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).