Entreprise : TALH AND KOMUNIKA INTERNATIONAL TAKOI SA - SIREN 380 315 788
Identité
Dénomination
TALH AND KOMUNIKA INTERNATIONAL TAKOI SA
Sigle
TAKOI SA
SIREN (siège)
380 315 788
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1990
Date de fin de la personne morale
25/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
49 BD DE STALINGRAD 94320 THIAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ET ADMINISTRATEUR : SIDA JEAN CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
RONDEL JEAN LUC ANTOINE ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Draveil
Nom, Prénom(s)
NDZIE HORTENSE AURELIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Asnières
Nom, Prénom(s)
SOCIETE EURODEC SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DIAMENT LIONEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Les Lilas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1991
Siret
38031578800022
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Communication formation commissionnement et courtage industriel.
Adresse
49 BD 49/51 Boulevard DE STALINGRAD
94320 , Thiais - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1991
Siret
38031578800014
Code APE
748K
Adresse
1 RUE DES COSMONAUTES
94600 , CHOISY-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3640
Date d'ajout
26/02/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25/02/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Guy Combarel , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26 Février 1999 , sous le numéro 97j01382
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18470
Date d'ajout
05/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 04/12/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j01382 , date de cessation des paiements le 05/06/1996 , désigne juge commissaire m. Guy Combarel , juge commissaire suppléant m. jean pierre Lugan , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).