Entreprise : SCI EDOUARD MILLAUD - SIREN 380 261 305
Identité
Dénomination
SCI EDOUARD MILLAUD
SIREN (siège)
380 261 305
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1990
Début d’activité
02/10/1990
Date de fin de la personne morale
12/12/2089
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
LA CONSTRUCTION PUIS LA VENTE D'IMMEUBLES OU DE MAISONS, L'ACQUISITION DE TERRAINS ET GENERALEMENT TOUTES LES OPERATIONS CIVILES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES SE RATTACHANT A L'OBJET DE LA SOCIETE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
308 RUE ETIENNE POULET 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPRET BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/1990
Siret
38026130500011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA CONSTRUCTION PUIS LA VENTE D'IMMEUBLES OU DE MAISONS, L'ACQUISITION DE TERRAINS ET GENERALEMENT TOUTES LES OPERATIONS CIVILES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES SE RATTACHANT A L'OBJET DE LA SOCIETE
Adresse
308 RUE ETIENNE POULET
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 06 JUIN 1995 : Déclaration de Cessation des Paiements du 30 MAI 1995, avec date de cessation des paiements du même jour. DM du 12 JUIN 1995 : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date du 08 JUIN 1995, de liquidation judiciaire immédiate, jonction avec Mr DUPRET Bernard, la SCI MONTCLAIR, la SCI DU BOIS, la SCI SIL, Juge-Commissaire : Mr DEPAGNEUX, Représentant des Créanciers-Liquidateur : Me Martine NOIRAIX-PEY, 1750 Route de Riottier, 69400 LIMAS-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).