Entreprise : SCI GIVORD - SIREN 380 234 898
Identité
Dénomination
SCI GIVORD
SIREN (siège)
380 234 898
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1990
Début d’activité
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
17/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION DES MURS COMMERCIAUX DU 51 ALLEES JEAN JAURES - LA LOCATION DES DITS MURS COMMERCIAUX. TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LA REALISATION DE L'OBJET CI-DESSUS A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE PERDRE A LA SOCIETE SON CARACTERE CIVIL.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
51 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIVORD ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/1990
Siret
38023489800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DES MURS COMMERCIAUX DU 51 ALLEES JEAN JAURES - LA LOCATION DES DITS MURS COMMERCIAUX. TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LA REALISATION DE L'OBJET CI-DESSUS A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE PERDRE A LA SOCIETE SON CARACTERE CIVIL.
Autres Activités
ACQUISITION DES MURS COMMERCIAUX DU 51 ALLEES JEAN JAURES - LA LOCATION DES DITS MURS COMMERCIAUX. TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LA REALISATION DE L'OBJET CI-DESSUS A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE PERDRE A LA SOCIETE SON CARACTERE CIVIL.
Adresse
51 ALLEES JEAN JAURES
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10654
Date d'ajout
23/07/1992
Description
Départ de co-gérant(s) DEMISSION DE MRS BENDAOUD PATRICK ET SINGER SERGE CO-GERANTS REMPLACES PAR MR GIVORD ALAIN CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE: ANCIENNE DENOMINATION:SCI BENDAOUD-SINGER NOUVELLE DENOMINATION:SCI GIVORD PV AG DU 01.07.92 A COMPTER DU 01/07/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).