Entreprise : BERLIPHARM - SIREN 380 218 636
Identité
(Entreprise radiée le 03/12/2004)
Dénomination
BERLIPHARM
SIREN (siège)
380 218 636
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1994
Date de fin de la personne morale
02/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
190600 EUR
Adresse du siège
RUE DE TOUFFLERS 59390 LYS-LEZ-LANNOY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE ROUBAIX EST
BP 69
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANSTEENBERGHE ISABELLE
Nom d'usage
CASTEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
GUILLE DES BUTTES XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
SARBERG DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ODOBEZ LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
SALMON DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Lille
Dénomination
BDO GENDROT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Cloud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
38021863600021
Code APE
244C
Adresse
RUE DE TOUFFLERS
59390 , LYS-LEZ-LANNOY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE ROUBAIX EST
BP 69
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/12/2004
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/03/1997
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 18/03/1997.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/03/1994
Description
Historique : CETTE SOCIETE, PRECEDEMMENT DENOMMEE "AGRO VEGETAL" A TRANSFERE A DATER DU 1/1/1994 SON SIGE SOCIAL DE LES ALGORITHMES, BATIMENT HOMERE 9 1192 SAINT AUBIN ACTE CONTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE CORBEIL ESSONNES EN DATE DU 19/12/1990 ET PUBLI E DANS LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE DU 23/11/1990 TRANSFERT :DEPOT AU GREFFE DE CORBEIL-ESSONNES LE 24/1/1994 ET DE ROUBAIX-TOURCOING LE 3/3/1994 PUB LIE DANS LA SEMAINE DE L'ILE DE DE FRANCE DU 20/1/ 1994 ET LA GAZETTE DU NORD DU 20/1/1994 APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE HORTICOLE MARAICHERE ET ENGR AIS A LA SARL HME DONT LE SIEGE EST A GIF SUR YVET TE, LES ALGORITHMES BATIMENT HOMERE A DATER DU 1/1 /1994 Mention du 15/10/2004 : DECISION DE DISSOLUT ION PAR L'ASSOCIE UNIQUE SCHERING SA ZI DE ROUBAIX EST RUE DE TOUFFLERS 59390 LYS LEZ LANNOY RCS B 4 76180948 EN DATE DU 1/10/2004 RADIATION DU 03/12/2 004 : REALISATION DU TRANSFERT DE PATRIMOINE AU 07 /11/2004
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 01/10/2004. - Sort du fonds : Repris par associé unique.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).