Entreprise : CUMA DU SULON - SIREN 380 215 632
Identité
Dénomination
CUMA DU SULON
SIREN (siège)
380 215 632
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1991
Début d’activité
15/10/1990
Date de fin de la personne morale
01/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation en commun de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
10518.98 EUR
Adresse du siège
KERALIO 22480 CANIHUEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGAN NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Canihuel
Nom, Prénom(s)
LE TALLEC DAVID , ALFRED , YVES , MARIE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Canihuel
Nom, Prénom(s)
SALMON JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
CANIHUEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1990
Siret
38021563200015
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation en commun de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation en commun de matériel agricole
Adresse
KERALIO
22480 , CANIHUEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2867
Date d'ajout
06/11/2008
Description
- DEPART DE MR LE MESTRE ALFRED, PRESIDENT - MR LE TALLEC LOUIS, VICE-PRESIDENT, EST NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT - DEPART DE MR MELOU GILBERT, TRESORIER - MR BURLOT BERNARD, SECRETAIRE, EST NOMME EN QUALITE DE TRESORIER - NOMINATION DE MR SALMON JOEL EN QUALITE DE SECRETAIRE DEPOT AU GREFFE LE 06.11.2008 SOUS LE N° 08A/1416 Date d'effet : 28/10/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 69 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 518.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).