Entreprise : SCI EUGENE - SIREN 380 208 900
Identité
Dénomination
SCI EUGENE
SIREN (siège)
380 208 900
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1990
Début d’activité
19/12/1990
Date de fin de la personne morale
18/12/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains, administration et exploitation, location ou autrement, des biens Susdesignes, entretien éventuellement etc.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
303221.1 EUR
Adresse du siège
BOURNAZAUD 23160 AZERABLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Azerables
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBRAC CHRISTIAN , MARIE , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Guéret
Nom, Prénom(s)
DUBRAC XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
LE PLESSIS BRION
Nom, Prénom(s)
DUBRAC CYRILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
MONTROUGE
Nom, Prénom(s)
DUBRAC NICOLE
Nom d'usage
DEVILLERS DE LAVERNAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
ANNECY
Nom, Prénom(s)
DUBRAC GERARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
CONDOM
Nom, Prénom(s)
DUBRAC MYRIAM
Nom d'usage
GUERRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/1990
Siret
38020890000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains, administration et exploitation, location ou autrement, des biens Susdesignes, entretien éventuellement etc.
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains, administration et exploitation, location ou autrement, des biens Susdesignes, entretien éventuellement etc.
Adresse
BOURNAZAUD
23160 , AZERABLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Azerables
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
940
Date d'ajout
22/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/04/2009 : Partant : DUBRAC Marie, Associé Société Civile, reste usufruitière Changement de qualité : DUBRAC Christian Marie Gerard, Gérant(e) devient Gérant non associé Mise à jour des associés avec le décret du 01.02.2005 : Modifié : DUBRAC Cyrille, Associé Société Civile Modifié : DUBRAC Xavier, Associé Société Civile Modifié : DEVILLERS DE LAVERNAY Nicole, Associé Société Civile Modifié : GUERRA Myriam, Associé Société Civile Modifié : DUBRAC Gerard, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1063
Date d'ajout
12/07/2007
Description
NOUVEAUX ASSOCIES : MR DUBRAC CYRILLE - MR DUBRAC XAVIER - MME DUBRAC MARIE - MME DEVILLERS DE LAVERNAY NICOLE - MME GUERRA MYRIAM - MR DUBRAC GERARD Date d'effet : 18/05/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 989 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 303 221.10 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).