Entreprise : TRANSPORTS JOAN CHRISTIAN - SIREN 380 201 053
Identité
Dénomination
TRANSPORTS JOAN CHRISTIAN
SIREN (siège)
380 201 053
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1990
Date de fin de la personne morale
16/12/2089
Date de clôture
30/11
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES NEFLIERS 59133 PHALEMPIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOAN CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Phalempin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38020105300010
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORT PUBLIC, TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES EN FRANCE ET A L'ETRANGER. TRANSPORTS ROUTIERS, SERVICES DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI TRANSPORTS ROUTIERS, LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
Adresse
19 RUE 19 rue des Nefliers
59133 , Phalempin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/04/1999
Description
-RADIATION D'OFFICE DU 29/04/1999 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 27/04/1999 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif les opérations de la Liquidation Judiciaire de la sus-nommée
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/10/1998
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 27/10/1998 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 26/10/1998 prononçant la Liquidation Judiciaire de la sus-nommée.Cessation des paiements en date du 30/06/1997 Juge Commissaire : M CHOQUET Jean-Louis Liquidateur :ME SOINNE Bernard 03 20 06 19 22 68, avenue du Peuple Belge 59800 LILLE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/10/1998
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 20/10/1998 : Dépôt le 19/10/1998 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/12/1990
Description
Historique : NOM COMMERCIAL: S.A.R.L. TRANSPORTS J OAN CHRISTIAN
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Sort du fonds : Autre.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).