Entreprise : SCI LE MARAIS DE DANNES - SIREN 380 193 920
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2020)
Dénomination
SCI LE MARAIS DE DANNES
SIREN (siège)
380 193 920
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Fermeture de l'établissement - 38019392000010
- Date d'effet de la fermeture : 20/02/2020
Date de fin de la personne morale
12/02/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20580.62 EUR
Adresse du siège
86 RUE LA FONTAINE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPRETZ JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
CODRON MARTINE
Nom d'usage
DESPRETZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/1990
Siret
38019392000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition Mise en valeur propriété Gestion exploitation de tous bien mobiliers ou immobilier non bati ou bati en France ou a l'Etranger et généralement toutes opérations ne modifiant Pas le caractère civil de la Société
Adresse
86 RUE 86 rue Jean de la Fontaine
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/06/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-02-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/06/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-02-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Indicateur des Flandres DU : 26-02-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/12/1990
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE: LA GAZETTE DU NOR D DU 10/11/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).