Entreprise : LES CELLIERS - SIREN 380 171 918
Identité
Dénomination
LES CELLIERS
SIREN (siège)
380 171 918
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1990
Début d’activité
01/12/1990
Date de fin de la personne morale
17/12/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restauration, hôtellerie, activité de traiteur, loisirs.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
42684.72 EUR
Adresse du siège
81 CRS SAINT LOUIS 33300 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIOTTE PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38017191800036
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration, Hôtellerie, activité de traiteur, loisirs.
Adresse
81 CRS SAINT LOUIS
33300 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
29/11/1990
Siret
38017191800028
Enseigne
COMFORT HOTEL
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration, hotellerie, traiteur, loisirs.
Adresse
99 AV PRESIDENT J.F. KENNEDY
33700 , MERIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38017191800010
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
LARTIGE
16200 , JARNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4212
Date d'ajout
24/06/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bordeaux par suite de transfert du siège social à compter du 28/05/2020 du Lartige 16200 Jarnac au 81 Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 28/05/2020 Ancienne valeur : Lartige 16200 Jarnac Nouvelle valeur : 81 Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).