Entreprise : CARAIBEENNE DE DIFFUSION GENERALE - SIREN 380 132 605
Identité
(Entreprise radiée le 19/08/2021)
Dénomination
CARAIBEENNE DE DIFFUSION GENERALE
SIREN (siège)
380 132 605
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1990
Fermeture de l'établissement - 38013260500037
- Date d'effet de la fermeture : 19/08/2021
Fermeture de l'établissement - 38013260500011
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Fermeture de l'établissement - 38013260500045
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Date de fin de la personne morale
05/12/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
22 PL VICTOR SCHOELCHER 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABRIEL RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1990
Siret
38013260500011
Enseigne
CARAIBEENNE DE DIFFUSION GENERALE
Code APE
524Z
Adresse
15 RUE DU LIEUTENANT BECKER
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 627
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/11/1990
Siret
38013260500037
Enseigne
CARAIBEENNE DE DIFFUSION GENERALE
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'Exportation, la consignation, l'emmagasinage, le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets.
Adresse
22 PL 22 place Schoelcher
97300 , Cayenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
38013260500045
Code APE
517Z
Adresse
47 RUE DU QUATORZE JUILLET
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
19/08/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1585
Date d'ajout
11/12/1998
Description
Modification autre DISPARITION DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SITUE : 7 RUE FELIX EBOUE SAINT LAURENT DU MARONI A COMPTER DU 08.09.1990
Numéro d'observation
1290
Date d'ajout
19/10/1998
Description
Transfert du siège social L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SITUE 22 PLACE SCHOELCHER - 97300 CAYENNE DEVIENT SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL (ENSEIGNE : LOGIRAMA) DISPARITION DE L'ETABLISSEMENT SITUE 15 RUE LT BECKER - 97300 CAYENNE A COMPTER DU 01.01.1997 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 10.10.1998
Numéro d'observation
850
Date d'ajout
11/06/1998
Description
Fermeture d'un établissement FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SITUE AU : 47 RUE DU 14 JUILLET 97300 CAYENNE.(A COMPTER DU 01/01/97). VENTE : 01/01/97. BENEFICIAIRE : SOCIETE CHOUGARO / RCS : 398 879 288 / RC : 94B150. J.A.L. : FRANCE-GUYANE DU 30/05/98.
Numéro d'observation
596
Date d'ajout
31/03/1998
Description
Cession de parts CESSION DE PARTS SOCIALES DE M. SUCCAR TONY ET MME SUCCAR MARIE AU PROFIT DE M. GABRIEL RICHARD RESPECTIVEMENT 125 PARTS SOCIALES CHACUN Nø 251 A 375 ET 376 A 500 MOYENNANT LE PRIX DE 10 F. LA PART A COMPTER DU 02.06.1997
Numéro d'observation
484
Date d'ajout
24/03/1998
Description
Changement de gérant CO-GERANT PARTANT : M. SUCCAR TONY GERANT : M. GABRIEL RICHARD A COMPTER DU 02.01.1996 ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DES 9 ET 10.03.1998
Numéro d'observation
252
Date d'ajout
13/03/1995
Description
Modification autre OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE 47 RUE DU 14 JUILLET A CAYENNE - 97300 SUR CREATION ENSEIGNE : LIBERTY (A COMPTER DU 15/05/92)
Numéro d'observation
877
Date d'ajout
26/08/1994
Description
Modification autre NOMINATION DE MONSIEUR GABRIEL RICHARD EN QUALITE DE CO-GERANT
Numéro d'observation
698
Date d'ajout
14/06/1994
Description
Modification autre BIEN QUE LES CAPITAUX PROPRES ETAIENT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU A DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. (A COMPTER DU 05/03/94)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).