Entreprise : SCI DE L'ARGENS - SIREN 380 121 228
Identité
Dénomination
SCI DE L'ARGENS
SIREN (siège)
380 121 228
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1992
Dissolution
Date de fin de la personne morale
07/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
42 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEL NICOLE
Nom d'usage
LASNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Granville
Nom, Prénom(s)
LASNE PIERRE-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Bréhal
Nom, Prénom(s)
LASNE VIRGINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Villennes-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/12/1990
Siret
38012122800015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles biens ou droits immobiliers en vue de leur gestion par voie de location ou autrement ou de leur cession le cas échéant après aménagement division construction ou transformation et toute opération se rattachant directement ou indirectement en totalité ou en partie à l'objet ou tout autre objet similaire
Adresse
42 RUE DE LISBONNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27902
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/12/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Dissolution à compter du 28/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2023, siège de la liquidation : 576 Avenue DES BIGOCHETS 78670 Villennes-sur-Seine, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 08/05/2024
Numéro d'observation
30827
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
11594
Date d'ajout
08/01/1992
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Mb.Nf
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).