Entreprise : LOUR - SIREN 380 089 011
Identité
Dénomination
LOUR
SIREN (siège)
380 089 011
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1997
Début d’activité
17/10/1990
Date de fin de la personne morale
27/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
mise en valeur administration et exploitation pär location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers lui appartenant ou dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (début : 26.10.1997)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
LA BEULIERE 35760 MONTGERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RELOU CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Montgermont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/10/1990
Siret
38008901100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
mise en valeur administration et exploitation pär location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers lui appartenant ou dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (début : 26.10.1997)
Autres Activités
mise en valeur administration et exploitation pär location ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers lui appartenant ou dont elle pourrait devenir propriétaire pär voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement (début : 26.10.1997)
Adresse
LA BEULIERE
35760 , MONTGERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/1990
Siret
38008901100015
Code APE
702A
Adresse
8 RUE DU PORT
56260 , LARMOR-PLAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MARINES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/11/1997
Description
Historique des observations depuis le 28/11/1997 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 17.10.1990 AU 26.10.1997, LARMOR-PLAGE, 8 RUE DU PORT, "LES MARINES".
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).