Entreprise : SCI DPIES - SIREN 380 076 455
Identité
Dénomination
SCI DPIES
SIREN (siège)
380 076 455
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1990
Début d’activité
10/12/1990
Date de fin de la personne morale
09/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPPRIETE ET GESTION, ADMINISTRATION DE TOUS DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT A CET OBJET.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
358 RTE SOUS LES BOTTOLLIERS 74700 SALLANCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVRE EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
FAVRE ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Canberra
Nom, Prénom(s)
FAVRE MARIE , SAMUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
FAVRE PAULE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Spoleto
Nom, Prénom(s)
FAVRE DOMINIQUE
Nom d'usage
RAMEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Mercuer
Nom, Prénom(s)
GUIMET GERMAINE
Nom d'usage
FAVRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Sallanches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1990
Siret
38007645500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPPRIETE ET GESTION, ADMINISTRATION DE TOUS DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT A CET OBJET.
Autres Activités
PROPPRIETE ET GESTION, ADMINISTRATION DE TOUS DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, TOUTES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTE- MENT A CET OBJET.
Adresse
358 RTE SOUS LES BOTTOLLIERS
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002641
Date d'ajout
03/10/2007
Description
Changement de gérant SELON AG DU 21/06/07 MADAME FAVRE MARIE-SAMUELLE EST NOMMEE GERANTE SUITE AU DECES DE M.FAVRE BERNARD SONT NOMMES EN QUALITE D'ASSOCIES: MADEMOISELLE ISABELLE FAVRE, M. FAVRE EMMANUEL, MME FAVRE GERMAINE, MME FAVRE DOMINIQUE ET MME PEROSINO PAULE. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES: LE FAUCIGNY EN DATE DU 4 OCTOBRE 2007 date d'effet : 21/06/2007
Numéro d'observation
F04/004452
Date d'ajout
30/12/2004
Description
Modification autre MR FAVRE EMMANUEL CO-GERANT EST PARTANT. MME FAVRE MARIE SAMUELLE NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE CO-GERANTE. date d'effet : 21/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).