Entreprise : SCI DES VOUTES DE BELLENTRE - SIREN 380 075 572
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
SCI DES VOUTES DE BELLENTRE
SIREN (siège)
380 075 572
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1991
Fermeture de l'établissement - 38007557200012
- Date d'effet de la fermeture : 14/02/2019
Date de fin de la personne morale
14/01/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
73210 LA PLAGNE TARENTAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBA PAULETTE , ADELINE , FERNANDE , REGINE
Nom d'usage
GOMES DE CARVALHO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/1991
Siret
38007557200012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL OU TOUT AUTRE MOYEN DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET LE CAUTIONNEMENT.. DES ASSOCIES.
Adresse
73210 , La Plagne Tarentaise - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bellentre
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28903
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20631
Date d'ajout
14/02/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/01/1991
Description
Historique des observations depuis le 15/01/1991 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 59 le 15/01/1991 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 26/10/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).