Entreprise : SOC CIVILE PIROLA - SIREN 380 069 153
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2021)
Dénomination
SOC CIVILE PIROLA
SIREN (siège)
380 069 153
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1990
Fermeture de l'établissement - 38006915300019
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Date de fin de la personne morale
05/12/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
SANSOLE 81100 CASTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIROLA JEAN , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
PECALVEL FRANCOISE , MARIE , PIERRETTE , HENRIETTE
Nom d'usage
PIROLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
PIROLA BRUNO , RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Castres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/12/1990
Siret
38006915300019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dans la limite d'opérations de caractère strictement civil, et à l'Exclusion de toutes opérations de caractère commercial, -L'acquisition, la location, la gestion de tout immeuble bâti et non bâti, l'acquisition de tout terrain, la construction et l'aménagement de tous immeubles, etc.
Adresse
Sansole route de Toulouse
81100 , Castres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1055
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2020 Journal d'annonces légales : Le paysan tarnais en date du 25/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
135
Date d'ajout
11/01/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2020 Liquidateur : PIROLA Jean, Joseph, ancien Gérant Le siège de la liquidation est fixé au siège, Sansole route de Toulouse 81100 Castres Dépôt d'actes n° 70 Journal d'annonces légales : Le paysan tarnais en date du 31/12/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 30/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).