Entreprise : MARONI MUSIQUE - SIREN 380 056 903
Identité
Dénomination
MARONI MUSIQUE
SIREN (siège)
380 056 903
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1990
Début d’activité
08/11/1990
Date de fin de la personne morale
27/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'ACHAT, LA VENTE, L'EXPORTATION, L'IMPORTATION, LA REPARATION D'APPA - REILS ELECTROMENAGERS, RADIO-TELEVISION, HI-FI, MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES.
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 AV DU GENERAL DE GAULLE 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
N'GUYEN THI SANG COLINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/11/1990
Siret
38005690300012
Enseigne
MARONI MENAGER
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACHAT, LA VENTE, L'EXPORTATION, L'IMPORTATION, LA REPARATION D'APPA - REILS ELECTROMENAGERS, RADIO-TELEVISION, HI-FI, MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES.
Adresse
11 AV DU GENERAL DE GAULLE
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
801
Date d'ajout
03/07/1996
Description
Modification autre NOMINATION DE MME N'GUYEN THI SANG COLINE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLA- CEMENT DE FORMAL JEAN-LOUIS GERANT DEMISSIONNAIRE (A COMPTER DU 13/03/96) CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CA- PITAL (A COMPTER DU 13/03/96) CESSION DE PARTS SOCIALES PAR M. FORMAL JEAN-LOUIS AU PROFIT DE MME N'GU- YEN THI SANG COLINE DE 250 PARTS SOCIALES DE 100 F CHACUNE NUMEROTEES DE 1 A 125 ET DE 251 A 375 (A COMPTER DU 15/12/95) JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : FRANCE-GUYANE DU 25 AVRIL 1996
Numéro d'observation
783
Date d'ajout
12/07/1993
Description
Cession de parts CESSION PAR M. N'GUYEN VAN SANG LAMY AU PROFIT DE M. FORMAL JEAN-LOUIS 125 PARTS SOCIALES NUMEROTEES 251 A 375. CESSION PAR MELLE RODRIGUES CASTANO DORA AU PROFIT DE MELLE N'GUYEN THI SANG COLINE, 125 PARTS SOCIALES NUMEROTEES DE 376 A 500.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).