Entreprise : SCI KERFAGO - SIREN 380 049 122
Identité
Dénomination
SCI KERFAGO
SIREN (siège)
380 049 122
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1990
Début d’activité
11/10/1990
Date de fin de la personne morale
02/12/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non, la construction de tous bâtiments, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
21 RES MEN MARIA 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EON GABRIELLE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
LE BRUN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Saint-Gildas-de-Rhuys
Nom, Prénom(s)
LE BRUN ANDRE , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Saint-Gildas-de-Rhuys
Nom, Prénom(s)
LE BRUN PASCALE , DENISE , MARIE , PAULE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Arzon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/10/1990
Siret
38004912200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non, la construction de tous bâtiments, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles bâtis ou non, la construction de tous bâtiments, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Adresse
21 RES MEN MARIA
56730 , SAINT-GILDAS-DE-RHUYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4115
Date d'ajout
21/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2012 : Nouveau : LE BRUN Pascale, Denise, Marie, Paule, Associé Société Civile Nouveau : LE BRUN André, Pierre, Marie, Associé Société Civile Changement de qualité : LE BRUN Gabrielle, Marie, Thérèse, devient Gérante associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).