Entreprise : VALCKE ET COMPAGNIE - SIREN 380 045 328
Identité
Dénomination
VALCKE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
380 045 328
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1990
Début d’activité
01/04/1991
Date de fin de la personne morale
13/12/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION LA VENTE LA LOCATION SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUT MATERIEL NECESSAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS ET AU COMMERCE L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DE CES MATERIELS LA FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A CES MATERIELS OU A LEUR DERIVES - TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES ET FINANCIERES MOBILIERES ET IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL ET A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES - LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE PAR TOUS MOYENS A TOUTES ENTREPRISES OU SOCIETES CREEES POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL NOTAMMENT PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES D'APPORT COMMANDITE SOUSCRIPTION OU RACHAT DE TITRES OU DROITS SOCIAUX FUSION ALLIANCE OU ASSOCIATION EN PARTICIPATION OU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OU DE LOCATION GERANCE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
264500 EUR
Adresse du siège
29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALCKE JEAN-LUC , NESTOR , CORNIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Saint-Christophe-sur-Condé
Nom, Prénom(s)
VALCKE CELINE , EDITH , PAULETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Saint-Eustache-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
VALCKE EMMANUEL , MAURICE , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Saint-Eustache-la-Forêt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38004532800032
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION VENTE LOCATION SOUS TOUTES SES FORMES DE TOUT MATERIEL NECES- SAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
Adresse
29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1990
Siret
38004532800016
Code APE
516K
Adresse
RTE D'OUDALLE
76700 , HARFLEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I DE ROGERVILLE-OUDALLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1993
Siret
38004532800024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ZI D OUDALLE
76430 , OUDALLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F95/001366
Date d'ajout
13/04/1995
Description
TRANSFORMATION DE SARL EN SA ANCIEN GERANT NOUVEL ADMINISTRATEUR PCA : VALCKE JEAN-LUC NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : VALCKE EMMANUEL VANPEPERSTRAETE EPSE VALCKE SABINE A COMPTER DU 28/02/95 DEPOT DES ACTES DU 11/04/95 LE HAVRE PRESSE DU 23/03/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F93/003714
Date d'ajout
17/11/1993
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA ZI DE ROGERVILLE OUDALLE 76700 HARFLEUR A LA ZI D'OUDALLE 76430 OUDALLE A COMPTER DU 30/09/1993 DEPOT DES ACTES AUI GREFFE LE 12/11/1993 PARIS-NORMANDIE DU 15/10/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 320 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 201 232.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).