Entreprise : CREA - SIREN 380 044 248
Identité
Dénomination
CREA
SIREN (siège)
380 044 248
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
11/12/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
22 RUE EUGENE THOMAS 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABBE LIONEL , GEORGES , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
LEROUX SEVERINE , CLAUDINE , CHANTAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Saint-Savinien
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
38004424800033
Enseigne
C.R.E.A
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace
Adresse
22 RUE EUGENE THOMAS
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
38004424800017
Enseigne
CREA
Code APE
742A
Adresse
21 RUE GAY-LUSSAC
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
38004424800041
Code APE
742A
Adresse
6 QUAI DE POLANGIS
94340 , JOINVILLE-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1938
Date d'ajout
07/03/2018
Description
Radiation du RCS le 07/03/2018 avec effet au 06/03/2018 EN DATE DU 06/03/2018, LE TRIBUNAL DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 DE C R E A (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 23/12/2014)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
102
Date d'ajout
06/01/2016
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 05/01/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE C R E A (SARL), A DESIGNE : Liquidateur : SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE. Date d'effet : 05/01/2016
Numéro d'observation
4314
Date d'ajout
10/06/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 09/06/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 mois Date d'effet : 09/06/2015
Numéro d'observation
8637
Date d'ajout
24/12/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 23/12/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE C R E A (SARL) SOUS LE NUMERO 4114410, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE PATRICK VINET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT PHILIPPE CHADEFAUX, MANDATAIRE JUDICIAIRE SCP DELPHINE RAYMOND - 10, promenoir du drakkar - place de la petite sirène - 17000 LA ROCHELLE, A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 07/11/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 23/12/2014
Numéro d'observation
3961
Date d'ajout
31/05/2011
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs à compter du 03/05/2011
Numéro d'observation
1559
Date d'ajout
28/02/2011
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 29/12/2010 Modification d'activité de l'établissement principal situé 22 rue Eugène Thomas 17000 La Rochelle à compter du 15/12/2010 Ancienne : TOUTES MISSIONS DE CONSEIL ET D'ETUDE VISANT A LA MISE EN VALEUR A LA PROGRAMMATION ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. TOUTES MISSIONS DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE REALISATION D'ESPACES NATURELS ET URBAINS D'IN- FRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTIONS Nouvelle : exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/12/2010 : Partant : CURUTCHET Pierre, Gérant(e) Nouveau : LABBE Lionel Georges Yves, Gérant(e) Nouveau : LEROUX Séverine Claudine Chantal, Gérant(e)
Numéro d'observation
2779
Date d'ajout
25/07/2002
Description
CAPITAL PORTE DE 88.725,33 EUROS A 90.000 EUROS Date d'effet : 13/06/2002
Numéro d'observation
2720
Date d'ajout
23/08/1999
Description
SUPPRESSION DE L'ETS SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU GREFFE DE CRETEIL (94) RCS 98 B 1410 Date d'effet : 19/07/1999
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
15/01/1998
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SCP EN SARL CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CREA CURUTCHET - VACHEZ NOUVELLE : C R E A MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE ANCIENNE : PROFESSION D'ARCHITECTE NOUVELLE : TOUTES MISSIONS DE CONSEIL ET D'ETUDES VISANT A LA MISE EN VALEUR A LA PROGRAMMATION ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. TOUTES MIS- SIONS DE MAITRISE D'OEUVRE ET DE REALISATION D'ESPACES NATURELS ET URBAINS D'INFRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTIONS. A COMPTER DU 01/01/98
Numéro d'observation
2306
Date d'ajout
21/07/1997
Description
DEMISSION DE MR RENE VACHEZ COMME CO-GERANT. MR CURUTCHET PIERRE RESTE SEUL GERANT A COMPTER DU 15/06/97
Numéro d'observation
2710
Date d'ajout
25/08/1995
Description
OUVERTURE D'UN ETS SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU GREFFE DE CRETEIL RCS 95 D 516 (DEVENU 98 B 1410) A COMPTER DU 01/01/95
Numéro d'observation
2331
Date d'ajout
17/07/1995
Description
SUPPRESSION DE L'ETS SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU GREFFE DE PARIS RCS 90 D 3890 A COMPTER DU 29/06/95
Numéro d'observation
637
Date d'ajout
16/02/1995
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL SIS DE PARIS (75005) 21 RUE GAY LUSSAC A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A LA ROCHELLE 22 RUE EUGENE THOMAS. CE DERNIER DEVIENT DONC SIEGE ET ETS PRINCIPAL ET L'ETABLISSEMENT DE PARIS DEVIENT ETABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 01/01/95
Numéro d'observation
3171
Date d'ajout
07/11/1991
Description
TRANSFERT DE L'ETS SECONDAIRE DE LA ROCHELLE 66 RUE SAINT NICOLAS A LA ROCHELLE 22 RUE EUGENE THOMAS A COMPTER 01.07.1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE CONSTITUTION A PARIS LE 26.06.90 NO 11424 DEPOT DE TRANSFERT A PARIS LE 05.01.95 NO 913 PAS DE PUBLICITE POUR UNE STE CIVILE PROFESSIONNELLE DEBUT D'ACTIVITE LE 01.01.90 A PARIS ET LE 01.01.90 A LA ROCHELLE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL LE 01.01.95 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 380.044.248.00033 CODE NAF : 7111Z LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 582 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 88 725.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).