Entreprise : SIAL - SIREN 380 023 689
Identité
Dénomination
SIAL
SIREN (siège)
380 023 689
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1990
Date de fin de la personne morale
25/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
477 AV JEAN MONNET 84310 MORIERES-LES-AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD MARYVONNE
Nom d'usage
MARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
MORIERES LES AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/10/1990
Siret
38002368900017
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION RENOVATION REVENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET TOUTES ACTIVITES DE MARCHAND DE BIENS OPERATIONS RELATIVES A LA CREATION COMMERCIALISATION DE LOTISSEMENTS GROUPES D'HABITATIONS PROGRAMMES DE TOUTE NATURE GESTION ADMINISTRATION LOCATION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
477 AV 477 AVE JEAN MONNET
84310 , MORIERES LES AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3910
Date d'ajout
17/05/2004
Description
EN DATE DU 05/05/2004, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF AVEC CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/2004
Description
Radiation du RCS le 05/05/2004 avec effet au 05/05/2004 EN DATE DU 05/05/2004, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF AVEC CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
Numéro d'observation
3338
Date d'ajout
12/05/2000
Description
EN DATE DU 12/05/2000, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE MEZARD Edith Date d'effet : 12/05/2000
Numéro d'observation
5098
Date d'ajout
07/09/1999
Description
EN DATE DU 03/09/99, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE GERVAIS DENIS
Numéro d'observation
1318
Date d'ajout
09/03/1995
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 23/02/95 SARL SIAL A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1319
Date d'ajout
09/03/1995
Description
EN DATE DU 03/03/95, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE ET DESIGNANT: JUGE-COMMISSAIRE LOUIS HELEN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT SCHOEPFER CLAUDE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR ME RIPERT CHRISTIAN 23 RUE BANASTERIE 84000 AVIGNON
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).