Entreprise : PICARDIE BUREAU - SIREN 380 015 966
Identité
Dénomination
PICARDIE BUREAU
SIREN (siège)
380 015 966
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1990
Début d’activité
01/07/1990
Date de fin de la personne morale
02/12/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La vente, la réparation et la location de tous matériels de bureautique et informatique; la vente de consommables, papeterie, fournitures de bureau, l'analyse et le développement de logiciels
Code APE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
13 BD VAUBAN 80100 ABBEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIDIN JEAN-PIERRE , DANIEL , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
PICARD RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
TILMANT OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Abbeville
Dénomination
K.P.M.G FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
PICARDIE BUREAU FINANCES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Abbeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
38001596600019
Enseigne
PICARDIE BUREAU
Code APE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
matériel de bureau - bureautique
Adresse
13 BD VAUBAN
80100 , ABBEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ABBEVILLE du 08/09/2006 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/05/2000
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE du 26 Mai 2000 disant que désormais Maître Bernard SOINNE exercera les missons qui lui ont été dévolues en qualité d'associé de la SELARL Bernard et Nicolas SOINNE;
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ABBEVILLE du 29/10/1999 arrêtant le plan de redressement par cession partielle de l'entreprise au profit de la société RICOH FRANCE NORD et EST Date d'effet de la cession partielle : 02/11/1999 Commissaire à l'exécution du plan : . Maitre Erir ROUVROY domicilié Résidence Mozart 98 Boulevard Faidherbe 62400 BETHUNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ABBEVILLE du 10/09/1999 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 22/10/1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ABBEVILLE du 02/07/1999 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 10/09/1999. Cessation des paiements en date du 30/06/1999. Juge Commissaire : Monsieur Patrick CORDELLIER Représentant des Créanciers: Maitre Bernard SOINNE 5 Place du Marché 80100 ABBEVILLE Administrateur : . Maitre Eric ROUVROY Résidence Mozart 98 Boulevard Faidherbe 62400 BETHUNE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/1999
Description
Dépôt le 30/06/1999 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de ABBEVILLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).