Entreprise : PISCINES HENOQUE PICARDIE - SIREN 380 008 136
Identité
Dénomination
PISCINES HENOQUE PICARDIE
Sigle
PHP
SIREN (siège)
380 008 136
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1990
Date de fin de la personne morale
20/11/1989
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
62504.1 EUR
Adresse du siège
0000 RN CENTRE COMMERCIAL RN 16 60740 SAINT-MAXIMIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENOCQUE PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Maysel
Nom, Prénom(s)
NOWICKI AGNES
Nom d'usage
HENOCQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Maysel
Nom, Prénom(s)
HAINNEVILLE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Criquetot-l'Esneval
Nom, Prénom(s)
SEYMAND CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Creil
Nom, Prénom(s)
HOTTON JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Clermont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
38000813600018
Enseigne
PISCINES DESJOYAUX
Code APE
454M
Origine du fonds
Apport
Activité principale
La construction, la vente et l'entretien de piscines, saunas, solariums, pompes à chaleur, espaces santé et toutes activités ayant trait aux loisirs.
Code APRM
4399DA - Installation de piscines de résidence et construction de piscines non couvertes
Adresse
0000 RN Centre commercial RN 16
60740 , Saint-Maximin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/09/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 06/09/2007 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/02/1993
Description
: Jugement en date du 11.2.93 Arret plan de redres- sement organisant la cession del'entreprise à la société BELLOW pour le compte d'une société à constituer. Me PERNEY a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. MISE EN SOMMEIL DE LA STE A COMPTER DU 1.2.93 VENTE DU FONDS A PISCINES DE PICARDIE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/09/1992
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 29/09/1992.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/12/1990
Description
Historique des observations depuis le 13/12/1990 : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 10.11.92 $$$13/11/1992
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/12/1990
Description
: Jugement en date du 12.11.92 Redressement ju- diciaire Juge commissaire Monsieur VINCENT Date de cessation des paiements fixée provisoi- rement au 10.11.92 Représentant des créanciers Me PERNEY 7 rue Carnot SENLIS. Jugement en date du 10.12.92 Poursuite de l'ac- tivité pour 4 mois.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 06/09/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).