Entreprise : CARAT SA - SIREN 379 999 840
Identité
Dénomination
CARAT SA
SIREN (siège)
379 999 840
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1990
Début d’activité
16/11/1990
Date de fin de la personne morale
15/11/2080
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Bijouterie horlogerie produits de luxe
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Capital social
92500 EUR
Adresse du siège
CENTRE COMMERCIAL DESTRELAND 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORMERY JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1899
Commune de résidence
Ivry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FOURNERET DOMINIQUE , ALEXANDRE , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
MULERO PASCALE , MICHELLE
Nom d'usage
FOURNERET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
SERVA OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1899
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
TITECA BEAUPORT LUCIEN , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
TITECA-BEAUPORT JEAN-MARC , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Nom, Prénom(s)
TITECA-BEAUPORT JEAN-MARC , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/1990
Siret
37999984000018
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bijouterie horlogerie produits de luxe
Adresse
CENTRE COMMERCIAL DESTRELAND
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
37999984000026
Enseigne
EUROGOLD
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de métaux précieux et horlogerie
Adresse
LD DESTRELLAN
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GAL MARCH LOCAL NR 20 BIS CCIAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5899
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 :Partant : DAHAN Didier, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : SERVA Olivier, Commissaire aux comptes suppléantModifié : ANTILLES AUDIT (SARL) représentée par DEVARIEUX Raymond, Commissaire aux comptes titulaireJAL : France Antilles en date du 08/02/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5898
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2014 :Partant : SERVA Olivier, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : CORMERY Jean, Commissaire aux comptes suppléantModifié : ANTILLES AUDIT (SARL) représentée par DEVARIEUX Raymond, Commissaire aux comptes titulaireJAL : France Antilles du 18/02/2016
Numéro d'observation
1961
Date d'ajout
10/05/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 15/05/2009 / Ancienne : 31/12 / Nouvelle : 30/09
Numéro d'observation
2406
Date d'ajout
23/05/2006
Description
Ouverture d un établissementOUVERTURE PAR CREATION D'UN NOUVEL ETS :EUROGOLD - CTRE CCIAL DESTRELAND GALERIE MARCHANDE LOCAL N° 20 BIS 97122 BAIE MAHAULT / ACTIVITE : VENTE DE METAUX PRECIEUX HORLOGERIEDate d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
1500
Date d'ajout
04/04/2003
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 37 500 EUR NOUVEAU CAPITAL : 92 500 EUR A CPTER DU 11 03 03
Numéro d'observation
5490
Date d'ajout
27/12/2002
Description
Modification autreANCIENNE FORME : SA NVELLE FORME : SAS ANCIEN CAPITAL : 38 112 25 EUR NOUVEAU CAPITAL : 37 500 EUR 7 ANCIENNEMENT PRES DU CA ET ADS MR TITECA-BEAUPORT JEAN-MARC DEVIENT PRESI DENT ET ADMINISTRATEUR MR FOURNERET,MME MULERO EPSE FOURNERET,MR TITECA-BEAUPORT LUCIEN DEVIENNENT ADMINISTRATEURS DE SAS (AUTREFOIS ADS DE SA) A CPTER DU 02 10 02
Numéro d'observation
434
Date d'ajout
29/01/2002
Description
Modification autrePRESID CONS ADMIN PARTANT : MR FOURNERET DOMINIQUE ALEXANDRE VICTOR NOUVEAU PRESID DIRECT GENER : MR TITECA-BEAUPORT JEAN MARC A COMPTER DU 01 06 01
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
29/01/2002
Description
Modification autreDECLARATION DE CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 10 02 01
Numéro d'observation
3943
Date d'ajout
04/12/1997
Description
Modification autreCCT PARTANT : MR DEVARIEUX HENRI CCT NOUVEAU : ANTILLES AUDIT 1 B RUE DE NOZIERES 97110 P A P CCS NOUVEAU : MR DAHAN DIDIER A CPTER DU 28 06 97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).