Entreprise : SCI DES QUAIS DE L YONNE - SIREN 379 978 745
Identité
Dénomination
SCI DES QUAIS DE L YONNE
SIREN (siège)
379 978 745
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1990
Début d’activité
26/11/1990
Date de fin de la personne morale
25/11/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou par bail, location ou autrement, des immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
3 QUAI GENERAL LECLERC 89300 JOIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUTTIER DOMINIQUE , HENRIETTE , HELENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Joigny
Nom, Prénom(s)
PETITPAS MICHELLE , THERESE , MARIE , ANGELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Combourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/11/1990
Siret
37997874500014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou par bail, location ou autrement, des immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou par bail, location ou autrement, des immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
3 QUAI GENERAL LECLERC
89300 , JOIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/11/1990
Description
Historique des observations depuis le 26/11/1990 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 26/11/1990 Publicité au journal : LE SENONAIS LIBERE le : 16/11/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).