Entreprise : FINANCIERE GRUET SA - SIREN 379 967 219
Identité
Dénomination
FINANCIERE GRUET SA
SIREN (siège)
379 967 219
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1990
Début d’activité
15/10/1990
Date de fin de la personne morale
22/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
396367.44 EUR
Adresse du siège
4 AV DU VERGER 38700 CORENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRUET XAVIER , LUCIEN , LEON
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
LESAQUE JEAN , PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
MILLET DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Goncelin
Nom, Prénom(s)
PEQUIGNOT GEORGES , GABRIEL , JEAN-VES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
RENON ROLANDE , PIERRETTE
Nom d'usage
GRUET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Villeneuve-la-Guyard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1990
Siret
37996721900013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Autres Activités
Activités des sociétés holding
Adresse
4 AV DU VERGER
38700 , CORENC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/018594
Date d'ajout
12/11/2015
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-136 du décret modificatif 2007-750 du 09/05/2007 (absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/013476
Date d'ajout
11/08/2015
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 11/08/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-CONTINUATION DE LA SOCIETE malgré la perte d'une partie du capital social. Dépôt le 06.09.1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 16.11.1990 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 09.11.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).