Entreprise : GROUP TRANSP COLLEC DUCOSSAIS - SIREN 379 942 485
Identité
Dénomination
GROUP TRANSP COLLEC DUCOSSAIS
Sigle
GTCD
SIREN (siège)
379 942 485
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1990
Date de fin de la personne morale
15/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
PLACE ELOI VIRGINIE 97224 DUCOS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENCE PASCAL , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Le Robert
Nom, Prénom(s)
LABAMAR ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
DE LEPINE JEAN-JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
VERDIER MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
VINCENT SULLY MARIE , ANGE
Nom d'usage
DELIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
BIRBA GILLES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
LABAMAR EMMANUEL , ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
PANCARTE OMER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Ducos
Nom, Prénom(s)
GABIN HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37994248500010
Nom commercial
POIGNEE DE MAIN
Enseigne
POIGNEE DE MAIN
Code APE
602B
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORT DE VOYAGEURS PUBLICS
Adresse
Mairie de Ducos place Eloi Virginie
97224 , Ducos - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3733
Date d'ajout
06/12/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANTS PRESIDENT PAULIN BENOIT - VICE PRESIDENT VINCENT SULLY ERIC - SECRETAIRE VINCENT SULLY MARIE ANGE - SECRETAIRE NARCISSOT SOSTHENE - TRESORIER CAPOUL DENIS - MEMBRE DE GIE ESSART JOACHIN - COMMISSAIRE SUPPLEANT AMBROISE JULES MAINTENU LABAMAR EMMANUEL COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAUX PRESIDENTE VINCENT SULLY MARIE ANGE - VICE PRESIDENT BIRBA GILLES - SECRETAIRE ADJOINT MENCE PASCAL - TRESORIER ADJOINT VERDIER MARIUS - SECRETAIRE LABAMAR ROBERT - COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS PANCARTE OMER ET GABIN HENRI A DATER DU 28/10/93
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).