Entreprise : EMERAUDE AZUR SCI - SIREN 379 942 451
Identité
Dénomination
EMERAUDE AZUR SCI
SIREN (siège)
379 942 451
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1990
Début d’activité
01/12/1990
Date de fin de la personne morale
24/10/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous biens immobiliers batis ou non, leur gestion et leur exploitation
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD L'AUTRE BORD 97160 LE MOULE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
432 ALIZES OUEST-NPAI95
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPORTES YVONNE , ODETTE
Nom d'usage
HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Rezé
Nom, Prénom(s)
HUBERT MURIEL , YOLANDE
Nom d'usage
OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Rezé
Nom, Prénom(s)
OLIVIER HENRI , CONSTANT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Rezé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
37994245100020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers batis ou non, leur gestion et leur exploitation
Autres Activités
L'acquisition de tous biens immobiliers batis ou non, leur gestion et leur exploitation
Adresse
LD L'AUTRE BORD
97160 , LE MOULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
432 ALIZES OUEST-NPAI95
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
37994245100012
Code APE
702A
Adresse
17 ALL DES SUCRIERS RTE DE DESTRE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2578
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/04/2009 : Partant : HUBERT Christian, Gérant(e) Nouveau : OLIVIER Muriel Yolande, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2399
Date d'ajout
11/09/1995
Description
Modification autreGERANT PARTANT : HOUDA JAMIL A CPTER DU 05 08 95 GERANT NOUVEAU HUBERT CHRISTIAN ANCIENNE ADRESSE : 17 ALLEE DES SUCRIERS RES DESTRELLAN 97122 BAIE-MAHAULT NVELLE ADRESSE : LOT N o 4322 ALIZES OUEST L AUTRE BORD 97160 MOULE A CPTER DU 05 08 95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).