Entreprise : SCI BERGE - SIREN 379 938 830
Identité
(Entreprise radiée le 08/07/2024)
Dénomination
SCI BERGE
SIREN (siège)
379 938 830
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1990
Date de fin de la personne morale
13/11/2070
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
76 AV JEAN JAURES 69007 LYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET N 78
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GRANDOULIER FRANCOISE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1990
Siret
37993883000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'exploitation de tout terrain, immeuble, appartement ou local
Adresse
76 AV JEAN JAURES
69007 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET N 78
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).