Entreprise : GAEC LOSTYS - SIREN 379 929 425
Identité
Dénomination
GAEC LOSTYS
SIREN (siège)
379 929 425
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1990
Début d’activité
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
21/11/2040
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
121752 EUR
Adresse du siège
BOURG 22480 SAINT-CONNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALARDON KARINE , YVETTE , MARGUERITE
Nom d'usage
LOSTYS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Saint-Connan
Nom, Prénom(s)
LOSTYS THIERRY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
SAINT NICOLAS DU PELEM
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37992942500013
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BOURG
22480 , SAINT-CONNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
23/03/1998
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1998 REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE : ANCIEN MONTANT : 801 000 F NOUVEAU MONTANT : 500 000 F DEPART DE MME LE GARSMEUR MARIE HELENE, CO GERANTE DEPOT AU GREFFE LE 23 MARS 1998 A 268/98
Numéro d'observation
164
Date d'ajout
27/01/1997
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 500 000 F A 801 000 F A COMPTER DU 06.12.1996 DEPOT AU GREFFE NUMERO 74 DU 27.01.1997
Numéro d'observation
165
Date d'ajout
27/01/1997
Description
DEPART DE MR LOSTYS PAUL, CO-GERANT A COMPTER DU 31.12.1996 DEPOT AU GREFFE NUMERO 75 DU 27.01.1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).