Entreprise : SCI DU PEROLLIER - SIREN 379 928 427
Identité
Dénomination
SCI DU PEROLLIER
SIREN (siège)
379 928 427
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1990
Début d’activité
14/11/1990
Date de fin de la personne morale
21/11/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition en vue de sa location d'un immeuble sis à Avenue du Docteur Tagnard 38350 LA MURE.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
32 AV DU DOCTEUR TAGNARD 38350 LA MURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAINAUD ELVIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Saint-Honoré
Nom, Prénom(s)
PAGES JULIEN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Cholonge
Nom, Prénom(s)
SOUCHERE HUBERT , ROGER , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
La Mure
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/1990
Siret
37992842700010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition en vue de sa location d'un immeuble sis à Avenue du Docteur Tagnard 38350 LA MURE.
Autres Activités
Acquisition en vue de sa location d'un immeuble sis à Avenue du Docteur Tagnard 38350 LA MURE.
Adresse
32 AV DU DOCTEUR TAGNARD
38350 , LA MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 14.1.1990 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 09.11.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).