Entreprise : GPT DES TRANSPORTEURS DU GROS-MORNE - SIREN 379 910 631
Identité
Dénomination
GPT DES TRANSPORTEURS DU GROS-MORNE
Sigle
GTGM
SIREN (siège)
379 910 631
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1990
Début d’activité
01/11/1990
Date de fin de la personne morale
14/11/2005
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Adresse du siège
MAIRIE DU GROS-MORNE 97213 GROS-MORNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGUSTINE PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Nom, Prénom(s)
CONTROLE YVES
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Gros Morne
Nom, Prénom(s)
CROCHERAY SERGE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Nom, Prénom(s)
CROCHERAY. FLORA
Nom d'usage
SEVEUR-NOLEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Le Robert
Nom, Prénom(s)
HEMAT AUDE , VICTORIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Gros Morne
Nom, Prénom(s)
HEMAT AUDE
Nom d'usage
CLET
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Nom, Prénom(s)
LEGRETARD JEAN-CHARLES , IRMA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Gros Morne
Nom, Prénom(s)
MAURICE RAOUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Schoelcher
Nom, Prénom(s)
MIPOUDOU OMER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
LA TRINITE
Nom, Prénom(s)
THERESE HENRI
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Joseph
Nom, Prénom(s)
THERESE JEAN , MARC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
37991063100017
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
Adresse
MAIRIE DU GROS-MORNE
97213 , GROS-MORNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2650
Date d'ajout
02/08/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANTS TRESORIER BATMAN GENOT VICE PRESIDENT JEAN-BAPTISTE ROGER SECRETAIRE JEAN-PHILIPPE CLAUDE NOUVEAUX SECRETAIRE MME SEVEUR NOLEO FLORA TRESORIER HEMAT AUDE NOUVEAUX MEMBRES AUGUSTINE PHILIPPE - CROCHERAY SERGE - EMMA AUDE - THERESE JEAN MARC A DATER DU 04/03/94
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).