Entreprise : EARL DES SOURCES - SIREN 379 871 585
Identité
Dénomination
EARL DES SOURCES
SIREN (siège)
379 871 585
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1990
Date de fin de la personne morale
14/11/2020
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
GARMEAUX 35150 JANZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY JEAN , CLAUDE , ALEXANDRE , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Janzé
Nom, Prénom(s)
GAILLARD MARIE , EDITH
Nom d'usage
DELAUNAY
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Janzé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37987158500012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation agricole (début : 01.10.1990)
Adresse
GARMEAUX
35150 , JANZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Garmeaux
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88505
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 06/06/2019 Avec date d'effet au 30/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69400
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Dissolution à compter du 30/09/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/09/2018 siège de la liquidation fixé à JANZE (35150) Le Croix L'HOmel. parution de la publicité légale TERRA du 30/11/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/11/1990
Description
Historique des observations depuis le 15/11/1990 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1990 AU 01.10.1991, GAEC. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * GAEC DES SOURCES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).