Entreprise : EDITIONS VIDA - SIREN 379 862 394
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2021)
Dénomination
EDITIONS VIDA
SIREN (siège)
379 862 394
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1996
Date de fin de la personne morale
29/08/2095
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
414800 EUR
Adresse du siège
CHE DU MOULIN VEDEL 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DES ROSIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLEY JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
COSNARD MAXIME , JEAN-ROLAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Bernis
Nom, Prénom(s)
COSNARD JEAN , LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
AXIOME AUDIT SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
37986239400028
Nom commercial
EDITIONS VIDA
Code APE
5811Z - Édition de livres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Edition et distribution de livres et magazines et plus generalement toutes operations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres et/ou immobilieres se rapportant directement ou indirectement a l'objet
Adresse
CHE Chemin du Moulin Vedel
30900 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mas des Rosiers
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
37986239400010
Enseigne
EDITIONS VIDA
Code APE
221A
Adresse
11 RUE JEAN MOULIN
31830 , PLAISANCE-DU-TOUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001479
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Modification relative aux dirigeants COSNARD Maxime Jean-Roland nom d'usage : COSNARD Maxime devient directeur général à compter du 27/10/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).