Entreprise : SCI RIVRANDE - SIREN 379 855 471
Identité
Dénomination
SCI RIVRANDE
SIREN (siège)
379 855 471
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1990
Début d’activité
03/09/1990
Date de fin de la personne morale
14/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'acquis. La construction, la gestion l'Administr. de ts immeubles, et vente exceptionnelle de ces mêmes biens
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
39026.95 EUR
Adresse du siège
51 RUE DU CHEMIN DU BORD 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER MARTINE
Nom d'usage
ROUAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Ouistreham
Nom, Prénom(s)
ROUAULT SANDRINE , HENRIETTE , GENEVIEVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Douvres-la-Délivrande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1990
Siret
37985547100015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquis. La construction, la gestion l'Administr. de ts immeubles, et vente exceptionnelle de ces mêmes biens
Adresse
51 RUE DU CHEMIN DU BORD
14440 , DOUVRES-LA-DELIVRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 256 000.00 FRF nouveau montant : 39 026.95 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).