Entreprise : BEL AIR - SIREN 379 841 596
Identité
Dénomination
BEL AIR
SIREN (siège)
379 841 596
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1990
Date de fin de la personne morale
14/11/2089
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3138000 EUR
Adresse du siège
29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HARMONIE MUTUELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Union Territoriale Livre III, dit Mutualité Retraite
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes CEDEX 2
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/06/2005
Siret
37984159600024
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
29 QUAI FRANCOIS MITTERRAND
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1990
Siret
37984159600016
Code APE
702A
Adresse
4 RUE DESIRE COLOMBE
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société SAS HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE, RCS PARIS 880 173 018 au 12-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
07/10/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 10-06-2020
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Changement de représentant permanent de la société HARMONIE MUTUELLE. Partant : Mme RICHARD Chantal ; Nouveau : Mr BOUCHET Yves, à compter du 03.05.2018.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/09/2018
Description
Changement de représentant permanent de la société HARMONIE MUTUELLE. Partant : Mme RICHARD Chantal ; Nouveau : Mr BOUCHET Yves, à compter du 03.05.2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).