Entreprise : SCI D'ARCOMPS - SIREN 379 837 099
Identité
Dénomination
SCI D'ARCOMPS
SIREN (siège)
379 837 099
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1990
Début d’activité
01/11/1990
Date de fin de la personne morale
07/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION TANT COMME BAILLERESSE QUE COMME PRENEUSE DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBI- LIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
26 BD GAMBETTA 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSVIN ROBERT , CAMILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
SANCERRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
37983709900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION TANT COMME BAILLERESSE QUE COMME PRENEUSE DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBI- LIERS
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION, LOCATION TANT COMME BAILLERESSE QUE COMME PRENEUSE DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBI- LIERS
Adresse
26 BD GAMBETTA
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).