Entreprise : ETUDE MOCLER - SIREN 379 834 146
Identité
Dénomination
ETUDE MOCLER
SIREN (siège)
379 834 146
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1990
Début d’activité
04/10/1990
Date de fin de la personne morale
08/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
AGENCE IMMOBILIERE ET GESTION, MARCHAND DE BIENS ET PROMOTION IMMOBILIERE.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
118500 EUR
Adresse du siège
21 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bergeron JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/10/1990
Siret
37983414600019
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
AGENCE IMMOBILIERE ET GESTION, MARCHAND DE BIENS ET PROMOTION IMMOBILIERE.
Autres Activités
AGENCE IMMOBILIERE ET GESTION, MARCHAND DE BIENS ET PROMOTION IMMOBILIERE.
Adresse
21 RUE CAMBRONNE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
37983414600027
Code APE
703A
Adresse
9 PL DU POIDS PUBLIC
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1990B1557819
Date d'ajout
17/09/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 17/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1990B1557817
Date d'ajout
18/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 18/10/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202302857, date de cessation des paiements le 06/10/2023, et a désigné Mme Nathalie Buquen : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).