Entreprise : PREEPA FINANCES - SIREN 379 829 138
Identité
Dénomination
PREEPA FINANCES
SIREN (siège)
379 829 138
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1990
Date de fin de la personne morale
11/11/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3200000 Francs
Adresse du siège
RTE DE GESVRES 53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
TESSE LA MADELEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
37982913800021
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
HOLDING FINANCIER
Adresse
RTE Z I. ROUTE DE GESVRES
53140 , PRE EN PAIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
37982913800013
Code APE
741J
Adresse
15 B AV DE BRETAGNE
53140 , PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
359
Date d'ajout
27/03/2001
Description
Radiation du RCS le 27/03/2001 avec effet au 27/01/2001 PAR SUITE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE SANS QU'IL Y AIT LIEU A LIQUIDATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
19/03/2001
Description
Dissolution SANS LIQUIDATION Date d'effet : 27/01/2001
Numéro d'observation
971
Date d'ajout
26/11/1996
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal - DE : 53140 PRE-EN-PAIL, 15 BIS, AVENUE DE BRETAGNE -- A : 53140 PRE-EN-PAIL, Z.I. ROUTE DE GESVRES A COMPTER DU 01/08/1996
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
30/12/1994
Description
Transformation de la société ANONYME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A COMPTER DU 01/01/1994 - AVANT SA TRANSFORMATION EN S.A.R.L., LA SOCIETE ETAIT ADMINISTREE ET DIRIGEE PAR : MR COUSIN CHRISTOPHE, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURS : MME COUSIN NEE LOUZIER ANNICK - MELLE COUSIN ISABELLE & MME COUSIN NEE RIGAUDIAS FABIENNE - SOUS SA NOUVELLE FORME, LA SOCIETE EST GEREE PAR MR COUSIN CHRISTOPHE - LES MANDATS DE LA SA "AMYOT-AUDITEURS ET CONSEILS" COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE & DE MR HRATCHIA TCHOULAKIAN, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, ONT PRIS FIN A COMPTER DU 30/06/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).