Entreprise : SCI VALMENIERE - SIREN 379 807 407
Identité
Dénomination
SCI VALMENIERE
SIREN (siège)
379 807 407
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1990
Début d’activité
17/10/1990
Date de fin de la personne morale
16/10/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ADMINISTRATION, LA MISE EN VALEUR, L'EXPLOITATION PAR BAIL OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS QUI SERONT APPORTES A LA SO- CIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA POINTE DES SABLES 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C A DILLON-VALMENIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRELOU BERNARD , ROBERT , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/10/1990
Siret
37980740700018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ADMINISTRATION, LA MISE EN VALEUR, L'EXPLOITATION PAR BAIL OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS QUI SERONT APPORTES A LA SO- CIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE.
Autres Activités
L'ADMINISTRATION, LA MISE EN VALEUR, L'EXPLOITATION PAR BAIL OU SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS QUI SERONT APPORTES A LA SO- CIETE AU COURS DE LA VIE SOCIALE.
Adresse
RTE DE LA POINTE DES SABLES
97200 , FORT DE FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C A DILLON-VALMENIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1282
Date d'ajout
07/04/1995
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 2 000 A 4 000 FRS A DATER DU 21/11/94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3172
Date d'ajout
22/09/1994
Description
Changement de gérant PARTANT : MME TERRIER-BILTGEN LUCE MAINTENU : MR GRELOU BERNARD A COMPTER DU 010794
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).