Entreprise : LES TERRES DE SAINT HILAIRE - SIREN 379 789 787
Identité
Dénomination
LES TERRES DE SAINT HILAIRE
SIREN (siège)
379 789 787
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1990
Début d’activité
01/04/2006
Date de fin de la personne morale
01/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
propriété gestion de l'exploitation par bail rural de tous terrains ou immeubles à destination agricole agro-tourisme
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
645561 EUR
Adresse du siège
RTE DE RIANS 83470 OLLIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ABBAYE DE SAINT-HILAIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGNIEL STEPHANE , ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Rougiers
Nom, Prénom(s)
AGNIEL JEAN-LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Ollières
Nom, Prénom(s)
DE VISA ELODIE , STEPHANIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Besse-sur-Issole
Nom, Prénom(s)
MANZONI JEAN-PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Dénomination
SAINT HILAIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Bras
Dénomination
SUD PARTICIPATION BUREL HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Bras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
37978978700031
Nom commercial
LES TERRES DE SAINT HILAIRE
Enseigne
LES TERRES DE SAINT HILAIRE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
propriété gestion de l'exploitation par bail rural de tous terrains ou immeubles à destination agricole agro-tourisme
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
RTE DE RIANS
83470 , OLLIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ABBAYE DE SAINT-HILAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
37978978700015
Code APE
011G
Adresse
CHE DU MOULIN
83470 , SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/1996
Siret
37978978700023
Code APE
011G
Adresse
RTE DE SAINT MAXIMIN
83149 , BRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ancien n°gestion: 90 B 40144
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).