Entreprise : SCI DESC - SIREN 379 776 024
Identité
(Entreprise radiée le 11/03/2021)
Dénomination
SCI DESC
SIREN (siège)
379 776 024
Date d'immatriculation au RNE
01/11/1990
Fermeture de l'établissement - 37977602400067
- Date d'effet de la fermeture : 27/01/2021
Fermeture de l'établissement - 37977602400018
- Date d'effet de la fermeture : 18/01/1992
Fermeture de l'établissement - 37977602400026
- Date d'effet de la fermeture : 05/05/1994
Fermeture de l'établissement - 37977602400034
- Date d'effet de la fermeture : 30/07/2001
Fermeture de l'établissement - 37977602400042
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2011
Fermeture de l'établissement - 37977602400059
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/2014
Date de fin de la personne morale
31/10/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1554370.79 EUR
Adresse du siège
1180 CHE DE CASTILLON 84700 SORGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES ISCLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLES CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Bouillargues
Nom, Prénom(s)
NOEL-COTTIN FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
LEBERT JEAN , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bouillargues
Nom, Prénom(s)
DAGOMMER HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
CASTELLI PALMA
Nom d'usage
MAZARS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PREEL MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
CASTELLI ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
San-Nicolao
Nom, Prénom(s)
CASTELLI PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
BAUMGARTNER GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
GRAVIERE JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Vauvert
Nom, Prénom(s)
INDIVISION DE M. CASTEL RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
SOCIETE CIVILE LONGCHAMPS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Castillon-du-Gard
Dénomination
SUDEUROPIERRE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Castillon-du-Gard
Dénomination
SCI GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2001
Siret
37977602400042
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
420 AV DES ILES
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES ISCLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/2011
Siret
37977602400059
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV DES CONFIGNES
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES ISCLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1990
Siret
37977602400018
Code APE
702C
Adresse
108 RUE DE L HOSTELLERIE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/1992
Siret
37977602400026
Code APE
702C
Adresse
125 RUE DE L HOSTELLERIE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1994
Siret
37977602400034
Code APE
702C
Adresse
3 MTE DU BONBONNIER
30133 , LES ANGLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA CALIFORNIA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/2014
Siret
37977602400067
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
constitution, gestion, location, acquisition, construction de tous terrains ou immeubles placements de tous fonds disponibles
Adresse
1180 CHE 1180 chemin du Castillon
84700 , Sorgues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES ISCLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6401
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2020
Description
Dissolution à compter du 07/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/01/2020, liquidateur : SUDEUROPIERRE, siège de la liquidation : 10 Avenue DE LA CROIX ROUGE CHEZ MR HENRY MARIE PIERRE 84000 Avignon, parution de la publicité légale : Vaucluse Hebdo en date du 09/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).