Entreprise : SARL CHARLES HOURS - SIREN 379 747 702
Identité
Dénomination
SARL CHARLES HOURS
SIREN (siège)
379 747 702
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1990
Début d’activité
01/09/1990
Date de fin de la personne morale
04/11/2040
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'achat de raisins, de moûts afin de procéder à la vinification, l'élevage et la commercialisation de ces produits. Viticulture
Code APE
1102B - Vinification
Qualité
Actif agricole
Capital social
105000 EUR
Adresse du siège
QUARTIER TROUILH 64360 MONEIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOURS CHARLES-ANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Monein
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
37974770200015
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'achat de raisins, de moûts afin de procéder à la vinification, l'élevage et la commercialisation de ces produits. Viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Vinification
Adresse
QUARTIER TROUILH
64360 , MONEIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
624
Date d'ajout
20/09/2000
Description
Aux termes d'une délibération en date du 20 août 2000, l'assemblée générale des associés a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes : - Conversion du capital social en euros. Le capital est ainsi porte de 700 000 francs à 105 000 euros - réduction du capital de 1 714,312 euros pour le ramener à 105 000 euros. Date d'effet : 20/08/2000
Numéro d'observation
371
Date d'ajout
13/04/1993
Description
Nomination de Mr Hours Charles Endre en qualité de gérant, en remplacement de mme Hours Marie-Thérèse démissionnaire à compter du 01.10.1990
Numéro d'observation
643
Date d'ajout
17/08/1992
Description
Le capital social a été porte de 50 000 F à 700 000 F à compter du 23 janvier 1992
Numéro d'observation
401
Date d'ajout
22/03/1991
Description
Modification de la clôture de l'exercice social l'exercice commencera le 01 avril pour se clôturer le 31 mars de l'année suivante à compter du 05/03/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).